Hanes ariannol SURREY FAMILY & MEDIATION SERVICES
Rhif yr elusen: 1091539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.92k | £114.55k | £146.13k | £111.50k | £117.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.51k | £129.20k | £112.02k | £115.54k | £119.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.41k | £16.90k | N/A | N/A | £25.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £52.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.