ymddiriedolwyr DISABILITY CAMBRIDGESHIRE
Rhif yr elusen: 1091855
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Michael Finbar Myhill | Cadeirydd | 10 January 2019 |
|
|
||||
Ruzina Begum | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
James Zaak Saunders | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Julie Bussey | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Mike Nellis | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Hilary Bayles | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
Martin Smart Cllr | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
VALERIE GRENVILLE BERKSON | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
JOYCE ENID ANDRADE | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
ALISON WALKER | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|
||||
MARK TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 July 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.