ymddiriedolwyr AGE UK LEICESTERSHIRE & RUTLAND(MEASHAM)
Rhif yr elusen: 1094246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM SMITH | Cadeirydd | 30 September 2013 |
|
|||||
Peter Parsons | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|||||
Louise Blackman-Reynolds | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Janet Sheppard | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
DR Narayanasamay Vijayakumar | Ymddiriedolwr | 24 September 2015 |
|
|
||||
DR Peter George Neville | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|||||
Simon Lindley | Ymddiriedolwr | 01 September 2002 |
|
|
||||
DAVID HODGEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS SAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM LINDSEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA MARY FREESTONE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.