Hanes ariannol B: RAP LTD
Rhif yr elusen: 1115990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £485.68k | £643.16k | £872.70k | £726.36k | £642.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.96k | £502.03k | £549.20k | £654.83k | £731.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.86k | £42.34k | N/A | £24.00k | £3.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £589 | £1.43k | £4.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £643.16k | £872.11k | £724.93k | £637.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £502.03k | £549.20k | £654.83k | £731.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.