ymddiriedolwyr THE PLOUGH ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1093715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Mary Richardson | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Margaret Claire Stevens | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Deborah Ann Kent | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
DR CAROLINE FRANCES HARDIMAN | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Penelope Jane Maisey | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
David Michael Sheppard | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
DESMOND JOHN MAISEY | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.