Hanes ariannol ST MARY'S (BRAMALL LANE) COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1094204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.41k | £380.57k | £630.10k | £373.26k | £356.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £335.76k | £341.26k | £419.92k | £343.85k | £438.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.77k | £10.60k | £9.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £492.52k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £79.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £57.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £307 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £419.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £7.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.