ymddiriedolwyr INTERNATIONAL SOCIETY FOR SCIENCE AND RELIGION
Rhif yr elusen: 1100273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Berry Billingsley | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||
Dr Niels Henrik Gregersen | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Dr Shoaib Ahmed Malik | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Professor Jeffrey Peter Schloss | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Marius Dorobantu | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Professor Simon Dein | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Dr IGNACIO ALBERTO SILVA | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Prof Ronald Stephen Cole-Turner | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Prof Edward John Larson | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Professor Nancy Rose Howell | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.