Hanes ariannol The Care Leavers Association
Rhif yr elusen: 1111988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.84k | £183.86k | £259.40k | £174.82k | £81.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.94k | £165.18k | £154.36k | £139.63k | £129.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | N/A | N/A | £1.74k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.01k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.