Hanes ariannol THE RAMBLERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1093577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.67m | £11.96m | £9.66m | £11.73m | £12.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.37m | £10.84m | £10.20m | £12.80m | £14.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £419.00k | £723.00k | £963.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.06m | £5.89m | £6.53m | £8.16m | £7.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.43m | £4.26m | £1.64m | £370.00k | £419.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.77m | £1.72m | £1.44m | £3.18m | £3.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £115.00k | £85.00k | £63.00k | £21.00k | £82.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.29m | £1.83m | £1.25m | £1.10m | £1.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.41m | £9.54m | £8.82m | £10.92m | £12.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £960.00k | £1.29m | £1.38m | £1.88m | £1.91m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £454.00k | £278.00k | £201.00k | £234.00k | £281.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.