Hanes ariannol TRELOAR TRUST
Rhif yr elusen: 1092857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.04m | £23.77m | £25.73m | £25.97m | £27.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.36m | £24.17m | £26.17m | £26.01m | £28.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.88m | £20.85m | £20.63m | £20.98m | £23.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.82m | £310.00k | £2.59m | £2.15m | £295.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.53m | £1.60m | £1.22m | £1.47m | £1.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £733.00k | £598.00k | £635.51k | £595.79k | £778.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.58m | £21.49m | £23.77m | £23.64m | £25.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £199.00k | £93.00k | £102.40k | £266.79k | £249.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £428.00k | £193.00k | £261.45k | £76.84k | £174.78k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.29m | £23.23m | £25.56m | £25.33m | £27.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.07m | £945.00k | £609.44k | £683.50k | £809.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £244.00k | £236.00k | £231.16k | £283.05k | £248.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £57.00k | £78.00k | £70.65k | £72.96k | £76.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.