ymddiriedolwyr TRELOAR TRUST
Rhif yr elusen: 1092857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ashford | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Joanna Wright | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Neil Smith | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
DAVID VICTOR MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||
Ian Cranna | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Galliford | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
David Cook | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Scott Watkin | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Cheryl Brewer | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Victor Olisa QPM | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Lady Win Normington | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
JAMES BATESON | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.