Hanes ariannol YARM SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.22m | £13.06m | £13.63m | £15.71m | £17.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.32m | £12.36m | £12.61m | £15.14m | £16.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £252.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.00k | £31.00k | £2.00k | £28.00k | £44.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £403.00k | £305.00k | £221.00k | £4.00k | £3.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.75m | £12.43m | £13.30m | £15.01m | £16.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.00k | £44.00k | £15.00k | £48.00k | £290.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £252.00k | £94.00k | £622.00k | £1.39m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.72m | £11.87m | £12.30m | £14.27m | £14.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £320.00k | £485.00k | £313.00k | £868.00k | £1.91m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £11.00k | £9.00k | £10.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £276.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.