Dogfen lywodraethu FRIENDS OF HYDE ABBEY GARDEN
Rhif yr elusen: 1095527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 DECEMBER 2002 AS AMENDED 6 MARCH 2004, 19 MARCH 2005, 18 MARCH 2006 AND 19 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON MATTERS CONNECTED WITH THE ARTS AND SCIENCES OF GARDEN LAND BY ASSISTING IN THE CREATION AND IMPROVEMENT OF HYDE ABBEY GARDEN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HYDE ABBEY GARDENS, HAMPSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.