Hanes ariannol EXETER SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.55m | £11.60m | £11.93m | £13.88m | £15.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.19m | £11.20m | £11.24m | £13.01m | £14.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £309.61k | £169.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.48k | £90.35k | £51.16k | £34.86k | £59.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £152.78k | £123.93k | £121.68k | £176.33k | £193.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.29m | £11.02m | £11.54m | £13.62m | £14.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.25k | £1.20k | £993 | £1.61k | £868 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.81k | £62.69k | £45.97k | £47.91k | £40.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £309.61k | £169.84k | £0 | £37.89k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.00k | £5.00k | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.04m | £11.03m | £11.14m | £12.87m | £14.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.73k | £134.54k | £100.39k | £145.29k | £145.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.48k | £48.99k | £111.62k | £87.90k | £73.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £40.85k | £30.06k | £858 | £997 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.