ymddiriedolwyr EXETER SCHOOL
Rhif yr elusen: 1093080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikenna Abodunrin Uzodinma Iroche | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Michael Edward Johnson | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Claire Nicola Baillie | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Dominic Alexander Rezai-Kalantary | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
David Michael McGahey | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|||||
Alison Catherine Annetta O'Connor | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
Richard Elliott May | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
Brigadier Stephen Philip Hodder | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|||||
GILLIAN ANN HODGETTS | Ymddiriedolwr | 05 April 2011 |
|
|
||||
HELEN CLARK | Ymddiriedolwr | 05 April 2011 |
|
|
||||
ADRIAN BURBANKS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.