Hanes ariannol REUBEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1094130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.57m | £5.59m | £6.76m | £4.20m | £4.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.01m | £5.16m | £91.71m | £9.18m | £5.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £2.00m | £0 | £90.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.57m | £5.59m | £4.76m | £4.20m | £4.46m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.22m | £4.29m | £89.74m | £7.19m | £3.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £788.39k | £875.25k | £1.01m | £1.68m | £1.60m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.04k | £33.01k | £33.00k | £4.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.20m | £4.26m | £89.71m | £7.18m | £3.72m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £788.39k | £875.25k | £1.01m | £1.68m | £1.60m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £956.00k | £316.76k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.