Dogfen lywodraethu ROSPA SOUTHERN MOTORCYCLE ADVANCED RIDER TRAINING
Rhif yr elusen: 1094067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 MAR 2002 AS AMENDED ON 16 SEP 2002 AS AMENDED ON 16 NOV 2004 AS AMENDED ON 14 NOV 2005 AS AMENDED ON 03 NOV 2006 AS AMENDED ON 15 OCT 2009 AS AMENDED ON 22 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE GROUP SHALL BE TO ENCOURAGE INTEREST IN ROAD SAFETY, TO IMPROVE RIDING STANDARDS AND IN PARTICULAR TO HELP RIDERS PASS THE ROSPA ADVANCED DRIVERS AND RIDERS ASSOCIATION (HEREINAFTER CALLED ‘ROADAR) TEST.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SUSSEX - SURROUNDING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.