Hanes ariannol CHANGING OUR LIVES LTD
Rhif yr elusen: 1093883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.75k | £313.91k | £313.91k | £332.00k | £319.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.88k | £283.27k | £330.55k | £315.33k | £327.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £104.08k | N/A | N/A | £97.40k | £185.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £143.35k | £253.17k | £163.87k | £154.60k | £105.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.