Dogfen lywodraethu YORKSHIRE IN BLOOM
Rhif yr elusen: 1095267
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JANUARY 1991 AS AMENDED ON 24 NOVEMBER 1993, 20 NOVEMBER 1996, 07 AUGUST 2002 AND 13 NOVEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
1 THE PROMOTION AND IMPROVEMENT OF HORTICULTURE AND FLORICULTURE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF YORKSHIRE AND THE HUMBER REGION BY HOLDING A FLORAL COMPETITION. 2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL ISSUES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
YORKSHIRE AND THE HUMBER REGION
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.