Hanes ariannol HOPE FOR TOMORROW
Rhif yr elusen: 1094677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £2.07m | £1.19m | £997.21k | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £979.04k | £1.13m | £1.28m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.12k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £501.31k | £644.15k | £636.94k | £807.79k | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £190.19k | £356.24k | £271.47k | £189.42k | £144.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £325.87k | £1.06m | £278.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.71k | £4.00k | £2.93k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £36.47k | £55.71k | £82.56k | £46.40k | £662.37k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £737.03k | £591.77k | £663.38k | £779.56k | £821.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £282.94k | £387.27k | £471.47k | £504.15k | £549.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.51k | £31.23k | £35.25k | £0 | £42.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.