ymddiriedolwyr OPEN DOOR EXMOUTH
Rhif yr elusen: 1094599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianne Alice Conduit | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
JEFFREY RUSSELL | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Dr Robert Ferns | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Fiona Bolt | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Nicholas Jackson | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Peter Stiff | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Anne Deborah Wynne | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|||||
Katie Ranft | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.