Hanes ariannol QDOS CREATES LTD
Rhif yr elusen: 1097627
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.26k | £101.07k | £83.39k | £18.89k | £12 | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.34k | £89.48k | £60.37k | £61.06k | £8.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.72k | £24.71k | £11.76k | £8.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.87k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.