ymddiriedolwyr ALLENHEADS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1107889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT EDWARD HENDERSON PHILIPSON | Cadeirydd |
|
||||||
Christine Amelia Condren | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Carole Eshlin | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Michael John Swindale | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
David White | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Anne Evans | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
DANIEL GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 21 July 2011 |
|
|
||||
RICHARD SKINNER | Ymddiriedolwr | 21 July 2011 |
|
|
||||
HELEN JANE RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 21 July 2011 |
|
|
||||
MARK JOHN THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.