ymddiriedolwyr CHELSWORTH WOODLAND
Rhif yr elusen: 1095684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dennis Harvey | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|
||||
Philippa Adrienne Dodgson | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Lady Elizabeth Jane Howarth | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
ANGELA MONICA ELLIS | Ymddiriedolwr | 18 February 2014 |
|
|||||
ANN ELIZABETH LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 18 February 2013 |
|
|||||
KEVIN TREVOR LACEY GOODING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.