Hanes ariannol ST GEORGE'S SCHOOL WINDSOR CASTLE
Rhif yr elusen: 1100392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.36m | £4.96m | £4.76m | £5.08m | £5.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.63m | £4.78m | £4.92m | £5.18m | £5.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.53k | £31.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.32k | £1.02m | £182.39k | £19.58k | £18.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.23m | £3.84m | £4.51m | £5.02m | £5.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.30k | £43.82k | £39.97k | £41.36k | £58.65k | |
|
Incwm - Arall | £89.39k | £61.53k | £31.21k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.02m | £182.39k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.63m | £4.78m | £4.92m | £5.18m | £5.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £92.00k | £84.14k | £66.99k | £78.93k | £72.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.