Hanes ariannol WORSLEY MESNES SOUTH COMMUNITY ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 1097066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (107 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.88k | £29.12k | £36.98k | £20.16k | £38.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.59k | £28.51k | £16.43k | £29.93k | £38.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.50k | £3.89k | £20.67k | £10.94k | £13.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.