Hanes ariannol THE MANGO TREE ORPHAN SUPPORT PROGRAMME
Rhif yr elusen: 1095767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £849.59k | £547.01k | £355.84k | £499.71k | £465.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £416.37k | £738.67k | £435.60k | £421.61k | £542.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £840.70k | £545.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £464 | £1.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £8.44k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £202.74k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £367.08k | £705.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.29k | £33.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.26k | £13.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £348.82k | £691.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.