Dogfen lywodraethu THE MUSCLE HELP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1096716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28/11/2002 AS AMENDED BY DEED DATED 25/03/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 31/07/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 21/08/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 28/09/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 14/10/2013 as amended on 26 Sep 2017 as amended on 24 Feb 2022 as amended on 31 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
[I] THE RELIEF IN SICKNESS OF PEOPLE SUFFERING FROM MUSCULAR DYSTROPHY AND ALLIED NEUROMUSCULAR CONDITIONS [II] SUCH OTHER CHARITABLE ACTIVITIES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.