Hanes ariannol CYLCH CYFANSAWDD Y GARNEDD
Rhif yr elusen: 1103788
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.66k | £50.20k | £45.68k | £48.65k | £47.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.29k | £65.21k | £41.74k | £43.81k | £51.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £10.43k | £21.17k | £41.28k | £28.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.02k | £0 | £370 | N/A | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.