Hanes ariannol MERCY IN ACTION
Rhif yr elusen: 1096068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £3.07m | £2.73m | £3.53m | £4.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.18m | £2.99m | £2.49m | £3.16m | £4.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £686.29k | £165.88k | £20.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.92k | £188.66k | £347.64k | £848.06k | £668.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.11m | £2.75m | £1.47m | £2.45m | £3.71m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £60.77k | £57.01k | £28.82k | £226.70k | £158.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.40k | £73.16k | £164.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £712.95k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £848.06k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £655.72k | £1.06m | £940.33k | £1.19m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.49m | £1.88m | £1.55m | £1.97m | £2.90m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £36.71k | £10.50k | £25.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £304.12k | £602.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £26.45k | £43.68k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.