ymddiriedolwyr BARNSTAPLE YOUTH HOUSE YOUTH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1097970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER THORN | Cadeirydd | 19 April 2019 |
|
|||||
JOHN WILSON | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|||||
Phillip Martin | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Tracy Henly | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Louise Wheavil | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
LOUISA YORK | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Samantha Jane Eagles | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.