Hanes ariannol AFRICAN INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES SUPPORT TRUST
Rhif yr elusen: 1097259
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2009 | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.49k | £91.66k | £68.25k | £17.35k | £9.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.94k | £101.20k | £60.53k | £11.49k | £10.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.