ymddiriedolwyr BISHOP PERRIN SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1108041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madiha Hyder | Cadeirydd | 09 January 2023 |
|
|
||||
Rachael Macklearn | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Rev David Cloake | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Mohammad Syed | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Hannah Kate Taylor | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Cathryn Tellekeratne | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Adrian Corke | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.