Hanes ariannol KINGSHILL TRUST
Rhif yr elusen: 1098312
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.76k | £57.89k | £57.62k | £40.84k | £8.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.11k | £51.38k | £53.10k | £59.34k | £49.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £9.21k | £20.00k | £6.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.