Dogfen lywodraethu CARACTACUS HOUSING
Rhif yr elusen: 1098524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 JANUARY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7 JUNE 2003 AND 7 OCTOBER 2006 AND 12 MAY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE (‘THE OBJECTS’) THE PROVISION OF LOW-RENT HOUSING AND/OR FINANCIAL OR MATERIAL SUPPORT FOR PEOPLE IN NEED IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PLEASE SEE CLAUSE 4 OF GOVERNING DOCUMENT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.