ymddiriedolwyr THE KENNERLEY RUMFORD TRUST
Rhif yr elusen: 1100088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JOHN FULLER-LEWIS | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Dr Jacqueline Ann Stevens | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||||
Roger William Bowker | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||||
NICHOLAS TIMOTHY TURNER | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||||
Dr Felicity Jane Savage | Ymddiriedolwr | 14 July 2024 |
|
|
||||||
DR Maxine Mott | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||||
Dr CHARLES WILLBE | Ymddiriedolwr | 11 August 2013 |
|
|
||||||
SIMON HUMPHREY WESTLAND PILCHER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.