Hanes ariannol FUNDAYS IN NOTTINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 1097340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.03k | £52.05k | £34.49k | £28.41k | £18.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.48k | £79.98k | £33.98k | £27.51k | £24.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £34.01k | £31.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.