ymddiriedolwyr FUNDAYS IN NOTTINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 1097340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Cooper | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||||||
Dr Kalpana Sharma | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||||||
MR Neil Andrew Box | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||||||
David William Wild | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
||||||||
Sandra Irene Warzynska MBE | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||||||
EDWARD JOHN ATTENBOROUGH | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|
||||||||
David Stephen Stewart OBE DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MR ROGER SUMMERTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
GLENYS CLIFTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.