ymddiriedolwyr P.A.T.H. (PLYMOUTH ACCESS TO HOUSING) LIMITED
Rhif yr elusen: 1097772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MILLAR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stephen James Brown | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Keith Chapman | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Christopher Coldrick | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Joanne Beer | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Colin McClellan | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.