Hanes ariannol LINCOLNSHIRE INTEGRATED VOLUNTARY EMERGENCY SERVICE
Rhif yr elusen: 1098364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £2.49m | £3.15m | £3.68m | £3.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £2.17m | £2.47m | £3.46m | £3.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £405.19k | £166.52k | £2.04m | £2.25m | £2.56m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £378.95k | £1.56m | £385.23k | £389.89k | £391.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £296.16k | £582.00k | £572.25k | £613.45k | £502.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.47k | £16.29k | £38.71k | £41.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.23m | £1.90m | £2.56m | £3.02m | £3.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | £32 | £124 | £148 | £68 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.85k | £2.15k | £7 | £3.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.48k | £198.81k | £113.32k | £201.13k | £105.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.83m | £2.20m | £3.19m | £3.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.07k | £341.30k | £276.90k | £274.65k | £335.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.62k | £11.18k | £8.19k | £8.95k | £8.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.92k | £2.67k | £2.68k | £3.08k | £2.98k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.