Hanes ariannol ETA TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1098625
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.42k | £49.94k | £9.83k | £3.18k | £4.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.62k | £64.62k | £24.38k | £7.16k | £3.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.20k | £39.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.