Hanes ariannol THE AVIARY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1098639
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.23k | £58.04k | £44.19k | £2.38k | £232 | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.77k | £69.18k | £49.30k | £2.33k | £123 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.