Hanes ariannol THE AIR AMBULANCE SERVICE
Rhif yr elusen: 1098874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.67m | £28.92m | £25.38m | £30.37m | £33.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.00m | £24.51m | £23.23m | £24.96m | £27.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.59m | £1.55m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.23m | £11.97m | £8.90m | £10.97m | £10.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.41m | £16.91m | £14.71m | £17.52m | £23.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.00k | £30.00k | £178.00k | £319.00k | £435.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.59m | £1.55m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.12m | £4.44m | £3.77m | £5.63m | £4.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.49m | £8.97m | £8.83m | £9.02m | £8.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.51m | £15.53m | £14.40m | £15.94m | £19.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.00k | £110.00k | £50.00k | £50.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.