Hanes ariannol Citizens Advice Lincoln & Lindsey
Rhif yr elusen: 1099145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £670.47k | £790.50k | £1.07m | £1.12m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £615.37k | £723.75k | £933.46k | £1.00m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £218.85k | £730.05k | £196.08k | £196.08k | £201.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £51.27k | £3.57k | £8.53k | £287.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.79k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £656.81k | £730.53k | £1.06m | £1.11m | £1.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £8.70k | £8.43k | £8.58k | £11.52k | |
|
Incwm - Arall | £4.87k | £0 | £0 | £1.51k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £23.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £614.51k | £723.54k | £933.24k | £1.00m | £1.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £216 | £216 | £534 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.80k | £4.86k | £2.98k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £928.38k | £999.86k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £216 | £216 | £534 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £864 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.