Hanes ariannol THE WEST WILTS PORTAGE SERVICE
Rhif yr elusen: 1108737
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.49k | £84.09k | £84.53k | £59.73k | £14.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.18k | £77.69k | £72.48k | £75.46k | £46.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.