ymddiriedolwyr HALIFAX THESPIANS
Rhif yr elusen: 1103913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Andrew George Billson | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Amy Marie Neill | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Jeanette Anne Kendall | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Alan Stockdill | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Jeanne Mary O'Rourke | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
IAN HENDERSON | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
PAULINE BRYAN | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JEFFORD-HORN | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Keith Royston | Ymddiriedolwr | 27 June 2014 |
|
|
||||
Paul Graham Wadsworth | Ymddiriedolwr | 27 June 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN BALDOCK | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.