Hanes ariannol ANEURIN BEVAN UNIVERSITY LOCAL HEALTH BOARD CHARITABLE FUND AND OTHER RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1098728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £871.00k | £954.00k | £1.17m | £981.00k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.09m | £1.24m | £930.00k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £450.00k | £532.00k | £903.00k | £668.00k | £614.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £234.00k | £234.00k | £87.00k | £126.00k | £330.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £187.00k | £188.00k | £181.00k | £187.00k | £200.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £43.00k | £1.00k | £42.00k | £170.00k | £146.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £974.00k | £1.07m | £1.24m | £922.00k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.00k | £15.00k | £5.00k | £8.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.00k | £72.00k | £70.00k | £77.00k | £92.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.