ymddiriedolwyr UNITE - CARERS IN MID DEVON
Rhif yr elusen: 1099188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernice Philbrick | Cadeirydd | 14 March 2022 |
|
|
||||
Fiona Jane Marie Bladon | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
simone thompson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
stephanie hart | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jack Bukin | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Tina Webber | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Patricia Eardley | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.