Ymddiriedolwyr GREAT GLEN U3A INTERESTS GROUP
Rhif yr elusen: 1099411
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Radford Mansfield | Cadeirydd | 10 May 2016 |
|
|
||||
SYLVIA KATHLEEN BAILEY | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Peter Williams | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
June Norma Juett | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Cooke | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Lynda Mary Williams | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Janet Sheila Fanko | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Patricia Anne Mansfield | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.