Hanes ariannol HOPE OF GLORY AMBASSADORS INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1099940
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/06/2018 | 26/06/2019 | 26/06/2020 | 26/06/2021 | 26/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.13k | £13.21k | £13.33k | £11.50k | £10.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.94k | £8.49k | £11.90k | £9.75k | £8.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.